Reports for Claudio Lutz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Claudio Lutz
Holdings
Newest SOGC notifications: Claudio Lutz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004465223, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Max Marti-Stiftung, in Othmarsingen, CHE-101.657.485, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2014, Publ. 1693247).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürch, Alfred, von Othmarsingen, in Othmarsingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Fritz, von Othmarsingen, in Othmarsingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerli, Mark, von Vinelz, in Othmarsingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tomasoni, Michael Albert, von Zürich und Courgenay, in Othmarsingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rätzer, Hans, von Dintikon, in Othmarsingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lutz, Claudio, von Rheineck, in Othmarsingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmied, Karin, von Wichtrach, in Othmarsingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3401603, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Miet-Info GmbH, in Zürich, CHE-289.327.113, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2013, Publ. 1205391).
Firma neu:
Miet-Info GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.02.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Claudio, von Rheineck, in Othmarsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3401591, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lutz Personal GmbH, in Zürich, CHE-115.451.659, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2011, Publ. 6385706).
Firma neu:
Lutz Personal GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.02.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Claudio, von Rheineck, in Othmarsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].