Reports for Vinzenz Luternauer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Vinzenz Luternauer
Holdings
Newest SOGC notifications: Vinzenz Luternauer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004881086, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
ViRaMa Allround AG, in Roggliswil, CHE-332.777.169, Winkel 25, 6265 Roggliswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.04.2020.
Zweck:
Erwerb, Erbringung von Leistungen im Unterhalt und Verkauf von Liegenschaften sowie Betrieb einer Kleingeräte Werkstatt mit Tankstelle inklusiv Handel mit diesbezüglichen Produkten aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Vermietung, Miete und Veräusserung von Grundstücken;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Lizenzen und Patenten.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
1'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 22.04.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Luternauer, Raphael, von Roggliswil, in Roggliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luternauer, Marcel, von Roggliswil, in Roggliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luternauer, Vinzenz, von Roggliswil, in Roggliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4324579, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Luternauer AG, in Roggliswil, CHE-105.810.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3065807).
Statutenänderung:
21.06.2018.
Firma neu:
Luternauer Immo AG.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Planung und Realisierung von Bauten und Überbauungen, auch als Generalunternehmerin;
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Grundstücken sowie Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Baubranche;
Beteiligung an Unternehmen aller Art;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per E-Mail oder Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.06.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luternauer, Raphael, von Roggliswil, in Roggliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
BC Bilanz Control AG (CHE-100.714.318), in Reiden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luternauer, Heinz, von Roggliswil, in Roggliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Luternauer, Vinzenz, von Roggliswil, in Roggliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Luternauer, Bruno, von Roggliswil, in Pfaffnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Pfaffnau (CHE-214.437.769)].
Publication number: 3065807, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Luternauer AG, in Roggliswil, CHE-105.810.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2016, Publ. 2576103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luternauer, Vinzenz, 1930, von Roggliswil, in Roggliswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luternauer, Bruno, von Roggliswil, in Pfaffnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Luternauer, Raphael, von Roggliswil, in Roggliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luternauer, Heinz, von Roggliswil, in Roggliswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Luternauer, Vinzenz, von Roggliswil, in Roggliswil, mit Kollektivprokura zu zweien.