Reports for Robert Lumpert
Mandates
Results for the name Robert Lumpert
Holdings
Newest SOGC notifications: Robert Lumpert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4841874, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Birchler, Pfyl + Partner AG, in Einsiedeln, CH-130.0.003.740-6, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2006, S. 12, Publ. 3385892).
mit Hauptsitz in:
Schwyz.
Firma neu:
bpp Ingenieure AG.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-130.0.000.064-3.
Firma Hauptsitz neu:
bpp Ingenieure AG.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 10.02.1977].
Angaben zur Zweigniederlassung:
Personenangaben gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 Abs. 1 e HRegV.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfyl, Bruno, von Schwyz, in Altdorf UR, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Birchler, Max, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lumpert, Robert, von Wil SG, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4817046, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Birchler, Pfyl + Partner AG, in Schwyz, CH-130.0.000.064-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 19.05.2003, S. 11, Publ. 995502).
Statutenänderung:
1.12.2008.
Firma neu:
bpp Ingenieure AG.
Zweck neu:
Betrieb eines Ingenieurbüros für Hoch- und Tiefbau, Planungen und Expertisen im gesamten öffentlichen und privaten Bau- sowie Umweltbereich;
kann Liegenschaften erwerben und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Pfyl, Bruno, von Schwyz, in Altdorf UR, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lumpert, Robert, von Wil SG, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirtschafts-Treuhand Auctor Schwyz AG (CH-130.0.000.737-2), in Schwyz, Revisionsstelle [bisher: Wirtschafts-Treuhand Auctor Schwyz AG, in Schwyz].
Publication number: 3385892, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Birchler, Pfyl + Partner AG, in Einsiedeln, CH-130.0.003.740-6, Betrieb eines Ingenieurbüros für Hoch- und Tiefbau, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 71 vom 15.04.1998, S. 2517).
mit Hauptsitz in:
Schwyz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Christian, von Schwyz, in Schwyz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Contratto, Margrit, von Zofingen, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birchler, Max, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Lumpert, Robert, von Wil SG, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.