Reports for Daniel Lützelschwab
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Lützelschwab
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Lützelschwab
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5990484, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lützelschwab Consulting AG, in Beatenberg, CH-092.3.014.990-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2010, S. 4, Publ. 5836664).
Domizil neu:
Matte 460C, 3803 Beatenberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lützelschwab, Leo K., von Kaiseraugst, in Beatenberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Furrer, Therese, von Wetzikon ZH, in Oberburg, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lützelschwab, Daniel, von Kaiseraugst, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 609314, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
City-Town-Saloon GmbH, in Pratteln, Führen und Betreiben eines Restaurationsbetriebes im Stile eines Country- und Westernlokales, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2001, S. 3814).
Statutenänderung:
4.03.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, René, von Domat/Ems, in Kaiseraugst, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Lützelschwab, Daniel, von Kaiseraugst, in Kaiseraugst, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Lützelschwab, Max, von Kaiseraugst, in Kaiseraugst, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Lützelschwab, André, von Kaiseraugst, in Magden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Lützelschwab, Mario, von Kaiseraugst, in Kaiseraugst, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey-Burkard, Ernst, von Wölflinswil und Kaiseraugst, in Kaiseraugst, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ernst Klauser, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Knol, Tobias, von Buchholterberg, in Bennwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ernst Klauser, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Klauser, Ernst, von Schmiedrued, in Bennwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 37'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Lützelschwab Consulting AG, in Beatenberg, c/o Leo K. Lützelschwab, Schopfen, 3803 Beatenberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.08.2001.
Zweck:
Beratung über und Vermarktung von Kunststofffolien für Plastikkarten. Erzeugung branchenspezifischer Produkte und Dienstleistungen aller Art und Handel damit. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstückeerwerben, halten und darüber verfügen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma L.K. Lützelschwab Consulting, in Beatenberg, verschiedene Aktiven zu Buchwerten zum Höchstpreis von CHF 30'000. -- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Lützelschwab, Leo K., von Kaiseraugst, in Beatenberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Furrer, Therese, von Wetzikon ZH, in Oberburg, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Lützelschwab, Daniel, von Kaiseraugst, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nick Tanner, Treuhand, in Unterseen, Revisionsstelle.