Reports for Markus Manfred Lüthi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Manfred Lüthi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3449493, Commercial Registry Office Berne, (36)
advokatur56 ag, in Bern, CHE-356.102.950, Zieglerstrasse 29, 3007 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.03.2017.
Weitere Adressen:
Postfach 530, 3000 Bern 14.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte (d.h. im Anwaltsregister eingetragene) Anwältinnen und Anwälte und andere qualifizierte Beraterinnen und Berater sowie damit verbundene Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und verkaufen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil des nicht im Handelsregister eingetragenen, in Bern unter der Bezeichnung advokatur56 von Markus Manfred Lüthi, von Röthenbach im Emmental, in Muntelier, Roger Armand Chevallaz, von Montherod, in Ersigen und Samuel Huwiler, von Schüpfheim, in Neuenegg, geführten Geschäfts, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 50'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.03.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Huwiler, Samuel, von Schüpfheim, in Neuenegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chevallaz, Roger Armand, von Montherod, in Ersigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Markus Manfred, von Röthenbach im Emmental, in Muntelier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3446485, Commercial Registry Office Berne, (36)
Reflecta AG, in Bern, CHE-103.976.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2016, Publ. 3112985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huwiler, Samuel, von Schüpfheim, in Neuenegg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Markus, von Röthenbach im Emmental, in Muntelier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Arx, Reto, von Olten, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4174074, Commercial Registry Office Berne, (36)
Reflecta AG, in Bern, CH-035.3.017.024-2, Erbringen von Dienstleistungen auf den Gebieten Managementberatung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2007, S. 4, Publ. 4131868).
Statutenänderung:
11.10.2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, Samuel, von Schüpfheim, Neuenegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Lüthi, Markus, von Röthenbach im Emmental, in Muntelier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Vogel, Patrick, von Frutigen, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Köniz, ohne eingetragene Funktion];
von Arx, Reto, von Olten, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Weber, Kurt, von Golaten, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].