Reports for Christian Lüthi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christian Lüthi
Newest SOGC notifications: Christian Lüthi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3272221, Commercial Registry Office Zurich, (20)
UC Lüthi GmbH, in Marthalen, CHE-100.920.183, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, Publ. 6332662).
Statutenänderung:
15.12.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel mit innovativen Produkten der Bauhaupt- und Baunebenbranche, Informatik- und Softwarebranche sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinrichson-Lüthi, Irene, von Linden, in Marthalen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Lüthi-Nägeli, Gertrud, von Marthalen, in Marthalen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Lüthi-Nägeli, Urs, von Marthalen, in Marthalen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Christian, von Linden, in Marthalen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Lüthi, Eveline, von Marthalen, in Marthalen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publication number: 4448540, Commercial Registry Office Zurich, (20)
UC Lüthi GmbH, in Marthalen, CH-020.4.022.163-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 09.08.2000, S. 5417).
Domizil neu:
Leebere 5, 8460 Marthalen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Christian, von Linden, in Marthalen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: in Henggart];
Heinrichson-Lüthi, Irene, von Linden, in Marthalen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Lüthi, Irene, in Schlatt TG].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
UC Lüthi GmbH, in M a r t h a l e n , Mötscheweg 2, 8460 Marthalen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.07.2000.
Zweck:
Handel mit innovativen Produkten der Bauhaupt- und Baunebenbranche, Informatik- und Softwarebranche sowie Handel mit Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen, belasten und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Lüthi, Christian, von Linden, in Henggart, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-;
Lüthi-Nägeli, Gertrud, von Linden, in Marthalen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-;
Lüthi-Nägeli, Urs, von Linden, in Marthalen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-;
Lüthi, Irene, von Linden, in Schlatt TG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.