Reports for Rudolf Lüscher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Rudolf Lüscher
Newest SOGC notifications: Rudolf Lüscher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004839331, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung Erwin Rehmann Ateliermuseum + Skulpturengarten, in Laufenburg, CHE-109.715.442, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2019, Publ. 1004729559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rehmann, Prof. Dr. Christoph, von Laufenburg und Kaisten, in Binningen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Rudolf, von Laufenburg, in Laufenburg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Laufenburg und Seon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004546758, Commercial Registry Office Aargau, (400)
L.H.B. Stiftung, in Laufenburg, CHE-111.649.984, Stiftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2018, Publ. 1004479552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brogli, Roland, von Zeiningen, in Zeiningen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alfano, Calogero, genannt Carlo, von Zeihen, in Laufenburg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Alfano, Calogero (genannt Carlo), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hürzeler, Alexander, genannt Alex, von Gretzenbach, in Oeschgen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüscher, Rudolf, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4266805, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Supatrip GmbH, bisher in Basel, CHE-131.359.874, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2555553).
Statutenänderung:
14.05.2018.
Sitz neu:
Laufenburg.
Domizil neu:
Rhypark 6, 5080 Laufenburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Thomas, von Laufenburg, in Kaisten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Basel, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Lüscher, Rudolf, von Laufenburg, in Laufenburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.