Reports for Markus Lüscher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Lüscher
Newest SOGC notifications: Markus Lüscher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005972887, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Müller & Lüscher GmbH, in Kirchleerau, CHE-105.618.797, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2009, S.2, Publ. 4976994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Robert, von Schöftland, in Hirschthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Markus, von Moosleerau, in Gunzgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Alberswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wälti, Daniel, von Unterkulm, in Kirchleerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005466920, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Magic Racing GmbH, in Reiden, CHE-112.932.081, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 09.11.2012, S.0, Publ. 6924372).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Peter, von Kriens, in Reiden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Hunziker, Thomas, von Kirchleerau, in Kirchleerau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Kamer, Pirmin, von Schwyz, in Wikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Lüscher, Markus, von Moosleerau, in Alberswil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Muster, Hans Peter, von Lützelflüh, in Kerzers, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leiser, André, von Grossaffoltern, in Reiden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: in Dagmersellen, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Grevag AG (CHE-112.530.452), in Langenthal, Revisionsstelle, [bisher: Grevag AG (CH-053.3.017.432-8)].
Publication number: 4976994, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Müller & Lüscher GmbH, in Kirchleerau, CH-400.4.021.671-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2002, S. 2, Publ. 484158).
Statutenänderung:
04.03.2009.
Zweck neu:
Betrieb einer Werkzeugschärferei sowie Handel mit Werkzeugen, Forst- und Gartengeräten und Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern..
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 06.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Markus, von Moosleerau, in Alberswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Schmiedrued und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Müller, Robert, von Schöftland, in Hirschthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].