Reports for Daniel Thomas Lüscher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Thomas Lüscher
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Thomas Lüscher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005750870, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Lüscher Investment AG, in Zofingen, CHE-105.824.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3920253).
Firma neu:
Lüscher Investment AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Daniel Thomas, von Moosleerau, in Rothrist, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Lüscher, Daniel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lüscher, Reto Max, von Moosleerau, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Lüscher, Reto, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schmidli, Susanne Ruth, von Zofingen, in Zofingen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin.
Publication number: 3920253, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Lüscher Investment AG, bisher in Zug, CHE-105.824.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3754441).
Statutenänderung:
01.12.2017.
Sitz neu:
Zofingen.
Domizil neu:
c/o Reto Lüscher, Dorfbachstrasse 16, 4800 Zofingen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. Zusätzlich können sie auch im SHAB erfolgen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.12.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Daniel, von Moosleerau, in Rothrist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lüscher, Reto, von Moosleerau, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3906744, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Flextronics International Gesellschaft m.b.H., Wien, Zweigniederlassung Solothurn, in Solothurn, CH-241.9.004.674-1, Erwerb, Besitz und Verwaltung von Gesellschaftsbeteiligungen, insbesondere solcher an Gesellschaften aus der Elektronikindustrie (Electronic Industries) usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2004, S. 17, Publ. 2617108).
mit Hauptsitz in:
Wien (AT).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Daniel, von Moosleerau, in Rothrist, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allemann, Simon, von Welschenrohr, in Langendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knödler, Roland, von Langenthal, in Lotzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Dominik, von Ochlenberg, in Horriwil, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Harper, Stephen David, britischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McCafferty, Robert, Staatsangehöriger der USA, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöffmann, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Launsdorf (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Kappel am Krappfeld (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.