Reports for Urs Lüdi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Urs Lüdi
Newest SOGC notifications: Urs Lüdi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4648618, Commercial Registry Office Berne, (36)
luedi architekten gmbh, in Biel/Bienne, CH-036.4.042.928-1, Dammweg 3, 2502 Biel/Bienne, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.09.2008.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Architekturleistungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten, bewirtschaften und veräussern. Sie kann handeln mit Waren aller Art und zudem alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens 'Urs Lüdi Architekt HTL ETH SIA', in Biel/Bienne, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 25.08.2008 und Bilanz per 31.03.2008 mit Aktiven von CHF 118'496.89 und Passiven von CHF 21'836.45 zum Preis von CHF 96'660.44, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und dem Sacheinleger zudem CHF 76'660.44 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 04.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Lüdi, Urs, von Willadingen, in Orpund, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Lüdi-Lauber, Brigitte Madeleine, von Willadingen und Marbach LU, in Orpund, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 864842, Commercial Registry Office Berne, (36)
holzloft Kapp Lüdi AG, in Biel BE, Handel mit Waren aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.1999, S. 7677).
Firma neu:
holzloft Kapp Lüdi AG in Liquidation. Auflösung der Gesellschaft gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 22.11.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TRZ Treuhand Zulauf AG, in Büren an der Aare, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, Urs, von Willadingen, in Orpund, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gurtner, Thomas, von Mühledorf BE, in Biel BE, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kapp, Pierre, von La Ferrière und Biel BE, in Biel BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kapp, Robert, von La Ferrière und Biel BE, in Biel BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüdi, Max, von Willadingen, in Orpund, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zulauf, Hans, von Rohrbach, in Büren an der Aare, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Wirtschaftsberatungspraxis Schott Alfred, in Urtenen-Schönbühl, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Berne, (36)
holzloft Kapp Lüdi AG, in B i e l B E, c/o Robert Kapp + Co., Molzgasse 10, 2502 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.10.1999.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art sowie Fabrikation von Waren und Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Holzbaues. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 400 000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 400 000.
Aktien:
400 Namenaktien zu CHF 1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Fenstermaschinen, Hobelmaschinen, Fräsmaschinen, Sägemaschinen, Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Zimmereimaschinen, Oberflächenbehandlungsmaschinen, diverse Maschinen, Fördermittel und Fahrzeuge gemäss Sacheinlagevertrag mit Inventarliste vom 20.10.1999 zum Preise von CHF 320 000, wofür 320 Namenaktien zu CHF 1000 ausgegeben werden.
Sachübernahme:
Baumaterial gemäss Inventar und Sachübernahmevertrag vom 20.10.1999 zum Preise von CHF 81 145.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
eingeschriebene Briefe oder gegen Empfangsbestätigung.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Lüdi, Urs, von Willadingen, in Orpund, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gurtner, Thomas, von Mühledorf BE, in Biel BE, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kapp, Pierre, von La Ferrière und Biel BE, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kapp, Robert, von La Ferrière und Biel BE, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüdi, Max, von Willadingen, in Orpund, Mitglied , mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TRZ Treuhand Zulauf AG, in Büren an der Aare, Revisionsstelle.