Reports for Dietrich Hermann Lüdi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dietrich Hermann Lüdi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006049959, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Lüdi Immobilien AG, in Flawil, CHE-100.912.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2022, Publ. 1005544084).
Domizil neu:
c/o LÜDI SWISS AG, Schändrichstrasse 5, 9230 Flawil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, Dietrich, von Alchenstorf, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Flawil];
Brown-Lüdi, Marianne, von Alchenstorf, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aesch BL].
Publication number: HR01-1005644667, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Haidy Lüdi-Wirth Stiftung, in Flawil, CHE-344.507.688, c/o Erika Lüdi, Schweissbrunnstrasse 7, 9230 Flawil, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
05.12.2011.
Zweck:
Einziger Zweck der Familienstiftung ist die Unterstützung der Ausbildung von gemeinsamen Nachkommen des Ehepaares Lüdi-Pei Hsi Chia, Christy, bestehend aus Alexander Lüdi, geb. 09.06.1950 und Christy Lüdi-Pei Hsi Chia, geb. 16.10.1973. Die Stiftung ist eine Familienstiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Lüdi, Erika, von Alchenstorf, in Flawil, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüdi, Dietrich, von Alchenstorf, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüdi Tomas, Heidi, von Alchenstorf, in Gerzensee, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004565575, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung Lindengut, in Flawil, CHE-101.688.238, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2010, S.11, Publ. 5850688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüdi, Dietrich, von Alchenstorf, in Flawil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holenstein, Margrit, von Bütschwil, in Flawil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tigges, Barbara, von Waldkirch, in Flawil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klotz, Roland, von Wil (SG), in Oberuzwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.