Reports for Marc Walter Lüber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marc Walter Lüber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005556272, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Raiffeisenbank Weinland Genossenschaft, in Andelfingen, CHE-108.064.659, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüber, Marc Walter, von Neckertal, in Schlatt TG, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götz, Bruno, von Neunforn, in Neunforn, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andersen, Nicole Barbara, von Ehrendingen, in Andelfingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zindel, Silvia, von Winterthur, in Hettlingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004994176, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BTS Investment Advisory AG, in Zürich, CHE-114.890.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, S.0, Publ. 3478585).
Statutenänderung:
24.09.2020.
Firma neu:
Monterosa Financial Advisors AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Monterosa Financial Advisors Ltd.).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossmann Binder, Susanna, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Quervain, Martin Alfred, von Bern, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linner, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, Michael E. , von Zollikon und Stein (AR), in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster];
Diethelm, Oliver, von Schübelbach, in Merenschwand, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüber, Marc, von Neckertal, in Schlatt (TG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3481241, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Monterosa Services AG, in Zürich, CHE-107.410.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2015, Publ. 2531255).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüber, Marc Walter, von Neckertal, in Schlatt TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.