Reports for Achim Loth
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Achim Loth
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005174512, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Carrosserie Erni AG, in Schlieren, CHE-114.894.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, S.0, Publ. 7048432).
Statutenänderung:
29.04.2021.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Carrosserie-Spenglerei und eines Lackierwerkes, das Ausführen von Reparaturen und Restaurierungen, sowie der Handel mit Fahrzeugen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten und, veräussern.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Gründers vom 02.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loth, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Loth, Barbara, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Effida Treuhand und Revisionen AG (CHE-101.631.600), in Mellingen, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005115019, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Peter Erni AG, in Schlieren, CHE-107.832.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034338).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saner, Beat, von Beinwil (SO), in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schaufelberger, Kurt, von Wald (ZH), in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loth, Barbara, von Zürich, in Schlieren, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Loth, Achim, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005034338, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Peter Erni AG, in Schlieren, CHE-107.832.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2011, S.0, Publ. 6350564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Peter J., von Aadorf TG und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saner, Beat, von Beinwil (SO), in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Loth, Achim, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaufelberger, Kurt, von Wald (ZH), in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.