Reports for Martin Lorenz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Lorenz
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Lorenz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006105672, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 145 vom 29.07.2024, publizierten TR-Eintrags Nr. 10'339 vom 24.07.2024 Medidor AG, in Mägenwil, CHE-106.779.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2024, Publ. 1006096094). [Martin Lorenz wurde mit TR-Nr. 10339 vom 24.07.2024 fälschlicherweise neu eingetragen statt mutiert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lorenz, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Rottenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenz, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Rottenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Lorenz, Martin Georg, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1006096094, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Medidor AG, in Mägenwil, CHE-106.779.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2023, Publ. 1005879892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brack, Roland, von Böztal, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Isler, Marc Herman, von Horgen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Atrache, Ousama, deutscher Staatsangehöriger, in Neuwiller (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Thomas, von Fehraltorf, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Golob, Andrej, von Rothrist, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüner, Tobias, von Langnau am Albis, in Rifferswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rassinger, Marcel, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitt, Michael Heinz, von Zürich, in Mainz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Simon Andreas, von Schänis, in Oberentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tranel, Andrea Eva-Maria, von Kirchlindach, in Erlinsbach (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wendland, Manuela Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Bellach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenz, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Rottenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Studer, Robert, von Basel, in Rottenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1006092500, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Competec Logistik AG, in Willisau, CHE-111.729.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2023, Publ. 1005876056).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kindler, Daniel, von Bolligen, in Winznau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lorenz, Martin Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Rottenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fraude, Stefan, von Zürich, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Thomas Michael, von Fehraltorf, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gasser, Thomas].