Reports for Ulrich Looser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ulrich Looser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004982032, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gebrüder Looser AG, in Hinwil, CHE-106.951.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004661997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Däster Looser, Anne Maria, von Hinwil, in Hinwil, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Tim, von Hinwil, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Looser, Esther, von Hinwil, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Looser, Jan, von Hinwil, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Looser, Konny, von Hinwil, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Looser, Ulrich, von Ebnat-Kappel und Hinwil, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5222310, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gebrüder Looser AG, in Hinwil, CH-020.2.000.007-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2006, S. 27, Publ. 3449144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Looser, Jörg, von Ebnat-Kappel und Hinwil, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zogg/Iten AG, Treuhandbüro, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Ulrich, von Ebnat-Kappel und Hinwil, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Taxalis Revisions GmbH (CH-160.4.001.589-7), in Rüti GL, Revisionsstelle;
Däster Looser, Anne Maria, von Hinwil, in Hinwil, mit Einzelprokura;
Looser, Esther, von Hinwil, in Hinwil, mit Einzelprokura.
Publication number: 3449144, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gebrüder Looser, Bedachungen, in Hinwil, CH-020.2.000.007-9, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 25.11.2003, S. 19, Publ. 1275048).
Statuten neu:
23.06.2006.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.06.2006 und Bilanz per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 1'417'998.38 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 585'240.55 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 200 Aktien zu CHF 1'000.--.
Firma neu:
Gebrüder Looser AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Flach- und Steilbedachungen, Fassaden und Isolationen jeder Art sowie die Ausführung von Gerüst- und Staplerkranarbeiten. Die Gesellschaft ist befugt, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie Grundstücke zu erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Vertretungen aller Art übernehmen und Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.--.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Ulrich, von Ebnat-Kappel und Hinwil, in Hinwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter];
Looser, Jörg, von Ebnat-Kappel und Hinwil, in Hinwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter];
Zogg/Iten AG, Treuhandbüro, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.