Reports for Jürgen Loos
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürgen Loos
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1372059, Commercial Registry Office Zug, (170)
Loos Management GmbH, in Zug, CHE-112.484.711, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1162647).
Firma neu:
Loos Management GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.02.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loos, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Morcote, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1021215, Commercial Registry Office Zug, (170)
Osol-Aer Holding GmbH, in Zug, CH-170.4.006.827-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2012, Publ. 6798240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loos, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Morcote, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Dieter M., deutscher Staatsangehöriger, in Neu-Ulm (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Vogelsang, Jürg, von Solothurn, in S-chanf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Jürg Vogelsang Holding AG (CH-320.3.054.172-7), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publication number: 5931760, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
NICRO Schweiz GmbH, in Sennwald, CH-320.4.068.262-0, Industriechemie, Bahnhof 6-8, 9465 Salez, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.11.2010, 02.12.2010.
Zweck:
Herstellung und Vertrieb von chemischtechnischen Produkten und Materialien für die Industrie und das Gewerbe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Osol-Aer Holding GmbH (CH-170.4.006.827-6), in Zug, das Warenlager gemäss Inventarliste vom 30.09.2010 und das gesamte Anlagevermögen, bestehend aus Immaterialgüterrechten, Maschinen, Geräte, Mobiliar, Einrichtungen, Büromaschinen, EDV-Datenverarbeitungsanlagen, Motorfahrzeugen, Werkzeugen, Lagereinrichtungen sowie Software zum Preis von höchstens CHF 83'322.95 zu übernehmen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Osol-Aer Holding GmbH (CH-170.4.006.827-6), in Zug, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vogelsang, Jürgen, von Solothurn, in S-chanf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Sommer, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Loos, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Morcote, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CH-170.9.001.019-3) , in Zug, Revisionsstelle.