Reports for Adrian Heinrich Gotthard Loher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Adrian Heinrich Gotthard Loher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3473055, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GreenLife Gaz AG, in Elsau, CHE-107.358.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2012, Publ. 6911428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loher, Adrian, von Oberriet SG, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luciani, Lino, italienischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2867533, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pflegezentrum Eulachtal, in Elgg, CHE-489.518.967, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, Publ. 2122637).
Bezeichnung neu:
Pflegezentrum Eulachtal in Liquidation. Das Institut des öffentlichen Rechts ist mit Beschluss des Regierungsrats vom 09.09.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boller Schürch, Brigitte, von Wiesendangen, in Wiesendangen, Präsidentin des Verbandsvorstandes und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verbandsvorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bayer, Elisabeth, von Weinfelden, in Elsau, Vizepräsidentin des Verbandsvorstandes und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verbandsvorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Angehrn, Claudio, von Naters, in Hagenbuch, Mitglied des Verbandsvorstandes und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verbandsvorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Beugger, Jacqueline, von Interlaken, in Schlatt ZH, Mitglied des Verbandsvorstandes und Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verbandsvorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Büchi-Vögeli, Ruth, von Elgg, in Elgg, Mitglied des Verbandsvorstandes und Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verbandsvorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Kron, Andreas, von Ettingen, in Elgg, Mitglied des Verbandsvorstandes und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verbandsvorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Loher, Adrian, von Oberriet SG, in Elsau, Mitglied des Verbandsvorstandes und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verbandsvorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Nussbaumer Henz, Sabine, von Grüningen, in Hofstetten ZH, Mitglied des Verbandsvorstandes und Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verbandsvorstandes ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 2221335, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gemeinnützige Stiftung Eulachtal, in Elgg, CHE-110.379.807, Stiftung (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2157211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roos, Silvia, von Zürich und Kaltbrunn, in Hagenbuch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Baumann, Johannes oder Egli, Luise.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Dieter Ulrich, von Kreuzlingen, in Hofstetten ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Baumann, Johannes oder Egli, Luise];
Boller Schürch, Brigitte, von Wiesendangen, in Wiesendangen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bertschikon, in Bertschikon, Vizepräsidentin des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Baumann, Johannes oder Egli, Luise];
Angehrn, Claudio, von Naters, in Hagenbuch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayer, Elisabeth, von Weinfelden, in Elsau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beugger, Jacqueline, von Interlaken, in Schlatt ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi-Vögeli, Ruth, von Elgg, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kron, Andreas, von Ettingen, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Kurt, von Murten, in Schlatt ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loher, Adrian, von Oberriet SG, in Elsau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer Henz, Sabine, von Grüningen und Root, in Hofstetten ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stamm, Elsbeth, von Thayngen und Nürensdorf, in Elsau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fröhlich, Monika, von Winterthur, in Elgg, Aktuarin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Hans, von Arboldswil, in Thalheim an der Thur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stamm, Franz, von Thayngen, in Elsau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Johannes, von Zürich, in Winterthur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Lang, Dieter oder Boller Schürch, Brigitte oder Roos, Silvia];
Trachsel, Susanne, von Wattenwil, in Wiesendangen, Rechnungsführer (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rechnungsführer (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Lang, Dieter oder Boller Schürch, Brigitte oder Roos, Silvia];
Egg, Brigitte, von Trüllikon, in Kleinandelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.