Reports for Wilfried Manfred Loges
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Wilfried Manfred Loges
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3586726, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Qualitech AG, bisher in Schinznach-Dorf, CH-400.3.008.449-0, Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Schulung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 04.09.2003, S. 2, Publ. 1157146).
Statutenänderung:
14.09.2006.
Sitz neu:
Mägenwil.
Domizil neu:
Almuesenacherstrasse 3, 5506 Mägenwil.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Werkstoffprüfungen, Abnahmen, technische Beratungen sowie Schulungen, Handel mit sonstigen Industrieprodukten, Personalverleih, zur Verfügung stellen von Arbeitskräften an Dritte;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verwalten und belasten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich.
Weiteres Geschäftslokal:
Park Altenrhein, 9423 Altenrhein. [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Industrie- und Gewerbepark, 9423 Altenrhein].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loges, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in Villnachern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildberger, Rolf, von Neunkirch, in Campagnatico (IT), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schinznach Dorf];
Gehrig, Kurt, von Ammerswil, in Wetzikon ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lenzburg];
Furrer, Gerold, von Flüelen, in Altdorf UR, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Dämpfle, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Neunkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Qualitech AG, in Schinznach Dorf, Beratungen auf dem Gebiet der Qualitätssicherung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.1996, S.8048).
Statutenänderung:
10.06.1997.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Schulung, Werkstoffprüfungen, Abnahmen sowie Handel mit Software- und sonstigen Industrieprodukten;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen im In- und Ausland erwerben oder errichten, sowie Grundstücke erwerben, verwalten, verkaufen und belasten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Martin, von Winterthur, in Seon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildberger, Rolf, von Neunkirch, in Schinznach Dorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Riniken, Mitglied];
Meierhofer, Karl, von Weiach, in Remigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrig, Kurt, von Ammerswil, in Lenzburg, Mitglied, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Horni, Francesca, von Winterthur und Leutwil, in Hendschiken, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Othmarsingen];
Loges, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in Villnachern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Duisburg (D)].