Reports for Robert Lösch
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Robert Lösch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005775536, Commercial Registry Office Aargau, (400)
TLC-IMMO-INVEST AG, in Oberentfelden, CHE-100.602.978, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2012, S.0, Publ. 6816984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lösch, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Neu-Isenburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lösch, Thomas Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tobler, Fabian, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberentfelden];
Wolf-Lösch, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Neu-Isenburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6816984, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Rolo-Dress Confezioni SA, bisher in Mendrisio, CH-524.3.006.115-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.1996, S. 2969).
Gründungsstatuten:
26.04.1984.
Statutenänderung:
03.08.2012.
Firma neu:
TLC-IMMO-INVEST AG.
Sitz neu:
Oberentfelden.
Domizil neu:
c/o Wiget Treuhand AG, Muhenstrasse 1, 5036 Oberentfelden.
Zweck neu:
Kauf von, Handel mit sowie Verwaltung und Vermietung von Immobilien;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäer erfolgenb per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.08.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brütsch, Ulrich, von Bättenhard SH, in Villa Luganese, Mitglied und Direktor, mit collettiva a due individuale come direttore;
Robbiani, Antonella, von Cureggia, in Novazzano, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiduciaria Dr. Aurelio Fattorini SA, in Lugano, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lösch, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Neu-Isenburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von cittadino germanico, in Neu-Isenburg (D)];
Tobler, Fabian, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.