Reports for Martin Löffel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Löffel
Newest SOGC notifications: Martin Löffel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005663082, Commercial Registry Office Berne, (36)
SAKE-Bildungszentrum AG, in Bern, CHE-109.097.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2019, Publ. 1004714492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löffel, Martin, von Müntschemier, in Muntelier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Westmoreland, Lotti, von Ziefen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wigger, Fabio, von Buchrain, in Ettiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005214046, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LM Marketing AG, bisher in Muntelier, CHE-106.401.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 19.12.2013).
Statutenänderung:
01.06.2021.
Firma neu:
RXX Distribution AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(RXX Distribution Ltd.).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Marketing, Kommunikation, Sponsoring, PR, Gestaltung, Design, Verkauf von Produkten im Promotions- und Werbebereich, Corporate Fashion, Unternehmensberatung;
Import und Export sowie Gross- und Einzelhandel von Lebensmitteln. Kann sich an Unternehmen beteiligen, für sie Geschäfte vermitteln oder in Namen und für ihre Rechnung abschliessen, in Wirtschafts- und Unternehmensfragen beraten, Finanzierungen in der Schweiz und im Ausland vermitteln und erteilen, Patente und andere immaterielle Rechte erwerben sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löffel, Martin, von Müntschemier, in Muntelier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piontek, Nadja, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2786415, Commercial Registry Office Berne, (36)
SAKE-Bildungszentrum AG, in Bern, CHE-109.097.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2011, Publ. 6439626).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Alphonso, von Hilterfingen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Christian, von Wolfwil, in Schwarzenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wohlbach, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Dulliken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenker, Christoph, von Solothurn, in Balm b. Günsberg (Balm bei Günsberg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosconi, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löffel, Martin, von Müntschemier, in Muntelier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Westmoreland, Lotti, von Ziefen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fräschels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hess, Jürg, von Winterthur und Walterswil (BE), in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binz, Jürg, von Basel, in Kirchlindach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.