Reports for Hans Löffel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Löffel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 931017, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Unterfrittenbach, in Rüderswil, CH-053.5.001.966-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2007, S. 4, Publ. 4034534).
Statutenänderung:
18.01.2013.
Domizil neu:
c/o Beat Gerber, Ober-Lehn 572, 3436 Zollbrück.
Zweck neu:
Sie bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: eine möglichst vorteilhafte und rationelle Veredelung der Milch oder deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Haftung / Nachschusspflicht: Unbeschränkte solidarsiche persönliche Haftung jedes Genossenschafters.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich, E-Mail oder Inserate im Anzeiger. Gemäss Erklärung vom 07.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löffel, Hans, von Hasle bei Burgdorf, in Rüderswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Gerber, Michael, von Langnau im Emmental, in Lauperswil (Zollbrück), Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissbühler, Walter, von Lützelflüh, in Heimisbach (Trachselwald), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: in Trachselwald (Heimisbach), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Aeschlimann, Hans, von Langnau im Emmental, in Zollbrück (Lauperswil), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Badertscher, Walter, von Lauperswil, in Zollbrück (Lauperswil), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident [bisher: in Lauperswil];
Gerber, Beat, von Schangnau, in Zollbrück (Rüderswil), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Züttel, Peter, von Müntschemier, in Heimisbach (Trachselwald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Trachselwald (Heimisbach)].
Publication number: 4841566, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fleckviehzuchtgenossenschaft Unterfrittenbach, in Lauperswil, CH-053.5.000.884-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2007, S. 3, Publ. 3861800).
Firma neu:
Fleckviehzuchtgenossenschaft Unterfrittenbach in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.12.2008 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Hans Löffel, Lehn, 3436 Zollbrück.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärtschi, Andreas genannt Res, von Sumiswald, in Rüderswil (Ranflüh), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Badertscher, Daniel, von Lauperswil, in Lauperswil (Zollbrück), Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär;
Gerber, Bruno, von Langnau im Emmental, in Lauperswil (Zollbrück), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Beer, Alexander, von Trub, in Lauperswil (Zollbrück), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Badertscher, Walter, von Lauperswil, in Lauperswil (Zollbrück), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löffel, Hans, von Hasle bei Burgdorf, in Zollbrück (Gemeinde Rüderswil), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollbrück (Gemeinde Lauperswil), Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Fleckviehzuchtgenossenschaft Unterfrittenbach, in Lauperswil, Förderung der schweizerischen Fleckviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr.218 vom 08.11.1990, S.4454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhauser, Peter, von Trub, in Lauperswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Gerber, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Lauperswil, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Badertscher, Christian, von Lauperswil, in Lauperswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Hans-Ulrich, von Sumiswald, in Zollbrück (Gemeinde Lauperswil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Löffel, Hans, von Hasle bei Burgdorf, in Zollbrück (Gemeinde Lauperswil), Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Fankhauser, Martin, von Trub, in Zollbrück (Gemeinde Lauperswil), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.