Reports for Dr. Rita Locher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Rita Locher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3418633, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
IBR AG, in Reinach (BL), CHE-107.411.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, Publ. 2388105).
Firma neu:
IBR AG in Liq..
Uebersetzungen der Firma neu:
(IBR SA en liq.) (IBR Ltd in liq.).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.03.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arida, Joselito, von Bottmingen, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Locher, Dr. Rita, von Oberegg, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3833690, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
IBR AG, in Arlesheim, CH-280.3.918.049-1, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Informatik und Organisation sowie auf verwandten Gebieten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2005, S. 8, Publ. 2913042).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Christian, von Binningen, Zollikon und Seon, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arida, Joselito, philippinischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Locher, Dr. Rita, von Oberegg, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates];
Arida, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 722126, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
IBR AG, in Arlesheim, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Informatik und Organisation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2001, S. 2331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodenschatz Schmid, Gabrielle, von Binningen, Basel, Zollikon und Seon, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Dr. Rita, von Oberegg, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Arida, Joselito, philippinischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Stadler, Ralph, von Aadorf, in Buchs SG, mit Kollektivprokura zu zweien.