Reports for Michael Lukas Lischer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Lukas Lischer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005891989, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Stanserhorn-Bahn-Aktiengesellschaft, in Stans, CHE-105.741.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005484018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balsiger, Jürg, von Bern, in Stans, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bircher, Peter Alfred, von Stansstad, in Stans, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lischer, Michael, von Luzern, in Luzern, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005013661, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Stanserhorn-Bahn-Aktiengesellschaft, in Stans, CHE-105.741.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2019, Publ. 1004640634).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lischer, Michael, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6738440, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft Pfadiheim der Pfarrei St. Leodegar Luzern, in Luzern, CH-100.5.008.825-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2007, S. 6, Publ. 3918952).
Statutenänderung:
01.07.2011.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur deren Vermögen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein zu übernehmen.].[Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Vorstand: 5 - 9 Mitglieder].Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 16.06.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dusel, Roger, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Deicher, Patrick, von Luzern, in Luzern, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Baumann, Philipp, von Luzern und Wassen, in Zürich, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bieri, Leo, von Entlebuch, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ineichen, Claudia, von Luzern und Emmen, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lang, Thomas, von Horw und Berneck, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lischer, Michael Lukas, von Luzern, in Luzern, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Moser, Andreas Silvio Johannes, von Luzern, in Luzern, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bühlmann, Marc, von Luzern und Eschenbach LU, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.