Reports for Daniel Lischer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Lischer
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Lischer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004675862, Commercial Registry Office Aargau, (400)
as zwöi gmbh, in Schöftland, CHE-424.046.733, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, S.0, Publ. 2113439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Michel, von Langenbruck, in Muhen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lischer, Daniel, von Grosswangen, in Schöftland, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1004675861, Commercial Registry Office Aargau, (400)
as pferdestall gmbh, in Schöftland, CHE-114.363.745, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2015, S.0, Publ. 2163851).
Statutenänderung:
27.06.2019.
Sitz neu:
Muhen.
Domizil neu:
Nidermattstrasse 8, 5037 Muhen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lischer, Daniel, von Grosswangen, in Schöftland, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Michel, von Langenbruck, in Muhen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 2114567, Commercial Registry Office Aargau, (400)
AS Pferdestall GmbH, in Hunzenschwil, CHE-114.363.745, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2008, S. 1, Publ. 4545112).
Statutenänderung:
12.03.2015.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Alex, von Langenbruck, in Hunzenschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Schneider-Ernst, Madeleine, von Langenbruck und Kölliken, in Hunzenschwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Michel, von Langenbruck, in Muhen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lischer, Daniel, von Grosswangen, in Schöftland, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.