Reports for Christian Linder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Linder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3601201, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Uitikon, in Uitikon, CHE-109.691.741, Stiftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2014, Publ. 1676245).
Domizil neu:
c/o Sinisa Kostic, Gemeindekanzlei, Zürcherstrasse 59, 8142 Uitikon Waldegg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gähwiler, Viktor Walter, von Mogelsberg, in Uitikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauder, Bruno, von Heitenried, in Uitikon, Mitglied des Stiftungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinmann, Dr. Heinrich, von Henggart, in Uitikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Christian, genannt Chris, von Basel, in Uitikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kostic, Sinisa, von Regensdorf, in Dielsdorf, Mitglied des Stiftungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3894528, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kuoni Reisen Holding AG, in Zürich, CH-020.3.921.635-3, Touristikunternehmens, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2007, S. 22, Publ. 3832160).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Christian, von Basel, in Uitikon, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögele, Isabel, von Zollikon, in Rüschlikon, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borsani Mennig, Fausta, von Zürich, in Uster, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schütze, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien;
Neff, Michael Philipp, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
SPECTRUM EVENTS AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2001, S. 1078).
Statutenänderung:
13.07.2001.
Zweck neu:
Organisation von Reisen, Veranstaltungen und Kongressen sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet des Tourismus;
kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Erwarb gemäss Sachübernahmevertrag vom 11.9.1989 und Inventarliste vom 12.9.1989 den Betrieb der vormaligen "MCI Travel SA, Succursale de Zurich", Weinbergstrasse 11, nämlich Mobiliar, Büromaterial, Computer (Hard- und Software) zum Preise von CHF 50'000. -- (davon CHF 25'000. -- für Goodwill).].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief oder durch die Veröffentlichung im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Atallah, Ibrahim, von Adliswil, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürer, Beat, von Walenstadt, in Geroldswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Christian, von Basel, in Uitikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schafroth, Rolf, von Röthenbach im Emmental, in Gachnang, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudy, Daniel, von Glarus, in Zürich, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenny, Hans-Jörg, von Ennenda, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Heidi, von Zollikofen, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tassera, Marc, von Jussy, in Veyrier, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.