Reports for Alexandra Linder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alexandra Linder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005549095, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Avaloq Outline AG, in Winterthur, CHE-112.457.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534527).
Statutenänderung:
22.08.2022.
Firma neu:
SPS Outline AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SPS Outline SA) (SPS Outline Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ardielli, Enrico, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Thomas, von Heimiswil, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollmer, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Schömberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Damian, von Menziken, in Aristau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pieper, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziltener, David, von Reinach (BL), in Endingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Alexandra, von Walenstadt, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005396113, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss Post Solutions AG, in Zürich, CHE-105.493.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178499).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Hermann, von Eschlikon, in Kirchberg SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldispühl, Christoph Josef, von Honau, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Alexandra, von Walenstadt, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marek, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stuber, Adrian Peter, von Seedorf (BE), in Berikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005387482, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SPS Holding AG, in Zürich, CHE-209.809.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005340939).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Alexandra, von Walenstadt, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.