Reports for Christian Philipp Lindenmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Philipp Lindenmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004957695, Commercial Registry Office Zurich
ZAV Recycling AG, in Hinwil, CHE-226.181.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004518408).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindenmann, Christian Philipp, von Oberrieden und Fahrwangen, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solèr, Jörg, von Lumnezia, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004735501, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rolf Bossard AG, in Zürich, CHE-112.362.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2018, Publ. 1004454568).
Firma neu:
Rolf Bossard AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.09.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fanti, Frank, von Uster, in Uster, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindenmann, Christian, von Fahrwangen und Oberrieden, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hunkeler, Daniel, von Wikon, in Winkel, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Wohl, Georg Johann, von Basel, in Richterswil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004454568, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rolf Bossard AG, in Zürich, CHE-112.362.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2018, Publ. 4347423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Thomas, von Trachselwald, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glaus, Thomas, von Benken (SG), in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindenmann, Christian, von Oberrieden und Fahrwangen, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].