Reports for Rosmarie Lindenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rosmarie Lindenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006010102, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Team Lindenberger Immobilien GmbH, in Therwil, CHE-468.405.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2020, Publ. 1005014860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindenberger, Rosmarie, von Fehren, in Ettingen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindenberger, Tim, von Fehren, in Kappel (SO), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Jätzold, Jannika, deutsche Staatsangehörige, in Kappel (SO), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004823994, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Team Lindenberger Immobilien GmbH, in Binningen, CHE-468.405.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2015, S.0, Publ. 2342217).
Statutenänderung:
16.12.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Erwerb, Verkauf, Vermittlung, Verwaltung und Schätzung von Liegenschaften sowie die Verwaltung von Lizenzen, die Vermittlung von Büro-Infrastruktur und die Übernahme von Treuhandmandaten nebst der Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Projektierung, Planung, Realisation von Bauvorhaben, Bauen und Umbauen/Sanieren von Liegenschaften, Fabrikation und Handel mit Möbeln und Innenausbauten von Immobilien. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben und errichten. Sie kann Wertschriften erwerben und veräussern sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindenberger, Tim, von Fehren, in Langenbruck, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberwil (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ];
Lindenberger, Rosmarie, von Fehren, in Ettingen, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 1368623, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Team Lindenberger Immobilien GmbH, in Binningen, CHE-468.405.211, Hauptstrasse 113, 4102 Binningen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.02.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Erwerb, Verkauf, Vermittlung, Verwaltung und Schatzung von Liegenschaften sowie die Verwaltung von Lizenzen, die Vermittlung von Büro-Infrastruktur und die Übernahme von Treuhandmandaten. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben und errichten. Sie kann Wertschriften erwerben und veräussern sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 19.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lindenberger, Rosmarie, von Fehren, in Therwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lindenberger, Tim, von Fehren, in Oberwil BL, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.