Reports for Marc Liechti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marc Liechti
Newest SOGC notifications: Marc Liechti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004794877, Commercial Registry Office Berne, (36)
trivo systems GmbH, in Bern, CHE-325.220.045, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Philippe André, von Rüttenen, in Grenchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Marc, von Rüegsau, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Publication number: HR02-1004527527, Commercial Registry Office Berne, (36)
trivo systems GmbH, in Bern, CHE-325.220.045, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2015, Publ. 2525217).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Philippe André, von Rüttenen, in Grenchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Liechti, Marc, von Rüegsau, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Publication number: 3250669, Commercial Registry Office Berne, (36)
enolyst GmbH, in Bern, CHE-114.593.268, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2016, Publ. 2833577).
Firma neu:
enolyst GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.12.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Marc, von Rüegsau, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].