Reports for Renate Liechti-Göldi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Renate Liechti-Göldi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3198469, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Crosspoint Informatik AG, bisher in Bern, CHE-106.704.778, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2005, S. 3, Publ. 3054938).
Gründungsstatuten:
28.07.1999.
Statutenänderung:
18.11.2016.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Rütistrasse 48, 8645 Jona.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen auf sämtlichen Gebieten der Informatik, insbesondere durch Übernahme von Arbeiten für Dritte, durch Beratung, Schulung und Erstellen von Gutachten sowie Herstellen von und Handeln mit Soft- und Hardwareprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.11.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand- und Beratungsbüro Hans-Peter Schwab, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Bernhard, von Landiswil, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kempraten (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Liechti-Göldi, Renate, von Landiswil, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kempraten (Rapperswil-Jona), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3198471, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Crosspoint Management AG, bisher in Bern, CHE-105.229.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2005, S. 3, Publ. 3054938).
Gründungsstatuten:
01.11.1990.
Statutenänderung:
18.11.2016.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Rütistrasse 48, 8645 Jona.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen auf sämtlichen Gebieten der Informatik, insbesondere durch Übernahme von Arbeiten für Dritte, Beratung, Schulung und Erstellen von Gutachten sowie Herstellen von und Handeln mit Soft- und Hardwareprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.11.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand und Beratungsbüro Hans-Peter Schwab, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Bernhard, von Landiswil, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kempraten (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Liechti-Göldi, Renate, von Landiswil, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3592388, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Crosspoint Consulting AG, in Baden, CH-053.3.014.929-2, Erbringen von Beratungsleistungen im Bereich geschäftsrelevanter Softwarelösungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2004, S. 2, Publ. 2334460).
Statutenänderung:
14.07.2006.
Firma neu:
sumIT AG.
Aktienkapital neu:
CHF 125'000.-- [bisher: CHF 150'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.--.
Aktien neu:
1'250 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.07.2006 werden 50 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 20 Namenaktien zu CHF 1'000 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 732 ff. OR wird mit öffentlicher Urkunde vom festgestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti-Göldi, Renate, von Landiswil, in Jona, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilcke, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Remetschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Friedrich, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Dättwil AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden, ohne eingetragene Funktion];
Liechti, Bernhard, von Landiswil, in Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reuter, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Dottikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien].