Reports for Beat Liechti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Liechti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005855498, Commercial Registry Office Berne, (36)
MGL Mössinger Gurtner Liechti Immobilien-Verwaltungs AG, in Köniz, CHE-106.398.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587446).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gurtner, Peter, von Köniz, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Liechti, Beat, von Landiswil, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mössinger, Herbert, von Bern, in Liebefeld (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Klimt Holding AG, in B e r n , Beteiligung an anderen Unternehmen und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.1993, S. 4991).
Firma neu:
Klimt Holding AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Beat Liechti, Advokatur und Notariat, Gurtner & Liechti, Brünnenstrasse 115, 3018 Bern-Bümpliz. Auflösung der Gesellschaft gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 08.11.2000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Beat, von Landiswil, in Bern, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Notil Rohstoff Handel AG, in B e r n, Handel mit Rohstoffen, Durchführung von Finanz- und Handelsgeschäften aller Art sowie Verwertung von Patenten, insbesondere im Papier- und Filtersektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.1995, S. 5863).
Domizil neu:
c/o Hans Rudolf Brand, Eigerplatz 4, 3000 Bern 14.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Beat, von Landiswil, in Bern Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Hans Rudolf, von Rüegsau, in Köniz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].