Reports for Dr. Charles Liatowitsch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Charles Liatowitsch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5309980, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
KOBELLA LIMITED, in Basel, CH-270.3.003.446-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2002, S. 5, Publ. 3985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liatowitsch, Dr. Charles, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liatowitsch, Dr. Felix, von Basel, in Basel, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3968986, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Schweizerische Israelitische Emanzipationsstiftung, in Basel, CH-270.7.001.362-2, Stiftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2006, S. 7, Publ. 3676550).
Urkundenänderung:
15.03.2007.
Name neu:
SCHWEIZERISCHE ISRAELITISCHE EMANZIPATIONS-STIFTUNG.
Organisation neu:
Stiftungsrat und Revisionsstelle.
Stiftungsrat:
mindestens 5 Mitglieder.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guth, Prof. Dr. Hans, von Zürich, in Basel, Präsident des Kuratoriums, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernstein, Dr. Moritz, von Basel, in Basel, Mitglied des Kuratoriums, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bloch, Dr. Rolf, von Genf, in Muri b. Bern, Mitglied des Kuratoriums, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohn, Michael, von Weinigen ZH, in Zürich, Mitglied des Kuratoriums, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liatowitsch, Dr. Charles, von Basel, in Binningen, Mitglied des Kuratoriums, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothschild, David, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Kuratoriums, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guth, Andreas, von Basel und Zürich, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Donath, Dr. Alfred, von Chamblon, in Chêne-Bourg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Kuratoriums];
Dreyfus, Vladimir, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Kuratoriums];
Rothschild, Daniel, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Kuratoriums];
Rosenstein, Gabrielle, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2762050, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Sapriva-Verwaltungs AG, in Basel, CH-270.3.004.617-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2002, S. 5, Publ. 3989).
Firma neu:
Sapriva-Verwaltungs AG in Liq.. Auflösung der Gesellschaft durch Generalversammlung vom 28.02.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liatowitsch, Dr. Charles, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liatowitsch, Dr. Felix, von Basel, in Basel, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].