Reports for Walter Leuthardt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Walter Leuthardt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7203418, Commercial Registry Office Berne, (36)
Coopérative de construction Bel Air, in Evilard, CH-073.5.000.492-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2005, S. 3, Publ. 3141850).
Statutenänderung:
18.03.2013.
Firma neu:
Baugenossenschaft Bel Air.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Coopérative de Construction Bel Air).
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe gesunde und preiswerte Wohnungen zu beschaffen und zu erhalten durch den Ankauf von Land oder den Erwerb von Baurechten, den Bau, den Erhalt und den Unterhalt von Wohnhäusern sowie durch die Vermietung der Wohnungen an ihre Mitglieder. Die Genossenschaft kann ferner alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen. Die Veräusserung von Grundstücken der Genossenschaft darf nur ganz ausnahmsweise und unter Ausschluss jeglicher Spekulationsabsicht erfolgen.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 100.00, CHF 500.00 und CHF 1000.00.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Les associés sont exonérés de toute responsabilité quant aux engagements pris par la société, lesquels sont uniquement garantis par la fortune sociale.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Chaque associé est tenu d'acquérir des parts sociales nominatives pour un montant minimum de CHF 200.--.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich oder durch elektronische Post. [Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Signature collective à deux du président ou du vice-président avec le secrétaire ou le caissier.].Weitere Adresse: c/o Lässer Treuhand AG, Bahnhofstrasse 12, 2502 Biel/Bienne. Gemäss Erklärung vom 18.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die Eintragungen erfolgen neu in deutscher Sprache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuthardt, Walter, von Arlesheim, in Evilard, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uhlmann, Beat, von Trub, in Lüscherz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Evilard];
Lässer, Erich, von Buchholterberg, in Biel/Bienne, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bienne].
Publication number: 4085410, Commercial Registry Office Berne, (36)
Leuthardt Heizung-Sanitär AG, in Evilard, CH-073.3.001.453-8, Betrieb eines Heizungs- und Sanitärinstallationsunternehmens usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 17.11.2003, S. 3, Publ. 1262092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuthardt, Walter, von Arlesheim, in Leubringen (Evilard), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Fiduciaire Gauchat SA, in Evilard, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Hanspeter, von Ipsach, in Ipsach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Revisia AG, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Publication number: 2275526, Commercial Registry Office Berne, (36)
Coopérative de construction Bel Air, à Evilard, procurer à ses membres des logements sains à prix modérés etc., société coopérative (FOSC no 4 du 06.01.1995, p. 95).
Personnes et signatures radiées:
Jaeggi, Alfons, de Walterswil SO, à Evilard, vice-président, avec signature collective à deux;
Wyser, Wolfgang, de Niedergösgen, à Evilard, caissier, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Uhlmann, Beat, de Trub, à Evilard, président, avec signature collective à deux;
Leuthardt, Walter, de Arlesheim, à Evilard, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: président];
Lässer, Erich, de Buchholterberg, à Bienne, caissier, avec signature collective à deux.