Reports for Roland Lenz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Lenz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006004521, Commercial Registry Office Aargau, (400)
HKG Engineering AG Baden, in Baden, CHE-106.119.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005114456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, Roland, von Niederhelfenschwil, in Biberstein, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Marc, von Wegenstetten, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarau, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Wernli, Ramon, von Thalheim (AG), in Bözberg, Mitglied der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6066884, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Herzog Kull Group Baden AG, in Baden, CH-400.3.016.212-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2010, S. 2, Publ. 5820448).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schraner, Walter, von Wil AG, in Hottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenz, Roland, von Niederhelfenschwil, in Biberstein, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5422568, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Herzog Kull Group St. Gallen AG, bisher in St. Gallen, CH-400.3.016.212-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2009, S. 13, Publ. 4902706).
Gründungsstatuten:
19.01.2009.
Statutenänderung:
09.11.2009.
Firma neu:
Herzog Kull Group Baden AG.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
Im Langacker 20, 5405 Baden.
Zweck:
Planung und Projektierung von haus- und netztechnischen Anlagen, insbesondere im elektrotechnischen Bereich;
die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Namenaktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lendenmann, Reto, von Grub AR, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, René, von Wegenstetten, in Biberstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Lenz, Roland, von Niederhelfenschwil, in Biberstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Pfrunder, Marcel, von Luzern und Greppen, in Gisikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Müller, Rosmarie, von Kölliken, in Kölliken, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
BDO Visura (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle (wie bisher);
Schraner, Walter, von Wil AG, in Hottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Baden (CH-400.9.031.398-7)].