Reports for Thomas Matthias Leitner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Thomas Matthias Leitner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004482053, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Traceon AG, bisher in Wangen-Brüttisellen, CHE-112.662.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2014, Publ. 1890255).
Statutenänderung:
04.10.2018.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Traceon SA) (Traceon Ltd.).
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Verenastrasse 4B, 8832 Wollerau. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tenti, Thierry Antoine, von Uznach, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Leitner, Thomas Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5816306, Commercial Registry Office Zurich, (20)
sopit GmbH, in Uster, CH-020.4.029.652-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2009, S. 29, Publ. 5020576).
Statutenänderung:
03.09.2010.
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
c/o Thomas Leitner, Rebhaldenstrasse 5, 8303 Bassersdorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leitner, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Uster].
Publication number: 5020576, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CLB INFORMATIK GMBH, in Dällikon, CH-020.4.029.652-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2004, S. 19, Publ. 2471594).
Statutenänderung:
24.02.2009.
Firma neu:
sopit GmbH.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
c/o Leitner Thomas, Seestrasse 110, 8610 Uster.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Claudio, von Cham, in Dällikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Baumgartner, Josef Albin, von Cham, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leitner, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.