Reports for Christian Valdemar Vinge Leisner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Valdemar Vinge Leisner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006032937, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PhysioBalance Thalwil GmbH, in Thalwil, CHE-356.601.704, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2018, Publ. 4327263).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisner, Julie, von Thalwil, in Thalwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: dänische Staatsangehörige];
Leisner, Christian, von Thalwil, in Thalwil, mit Einzelunterschrift [bisher: dänischer Staatsangehöriger].
Publication number: HR02-1005585119, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CDR-Life AG, in Schlieren, CHE-255.051.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005449623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisner, Christian, von Thalwil, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: dänischer Staatsangehöriger];
Bingel-Erlenmeyer, Rouven, von Thalwil, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Biswas, Swethajit, britischer Staatsangehöriger, in Newmarket (GB), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004612337, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CDR-Life AG, in Schlieren, CHE-255.051.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565027).
Statutenänderung:
03.04.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 211'110.00 [bisher: CHF 180'360.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 211'110.00 [bisher: CHF 180'360.00].
Aktien neu:
211'110 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 180'360 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisner, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bingel-Erlenmeyer, Rouven, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borras Porras, Leonardo, costa-ricanischer Staatsangehöriger, in Birmensdorf (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Schulthess Rechberg, Konstantin, von Zürich, in Zollikon, Direktor, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].