Reports for Hilmar Leimbach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hilmar Leimbach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005441678, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VIC Consulting Hilmar Leimbach, in Stäfa, CHE-175.280.120, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2019, Publ. 1004640319).
Sitz neu:
Egg.
Domizil neu:
Seewisenstrasse 17, 8132 Egg b. Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimbach, Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stäfa].
Publication number: HR02-1004931871, Commercial Registry Office Zug, (170)
Airopack Technology AG, in Baar, CHE-112.185.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004813345).
Firma neu:
Airopack Technology AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Airopack Technology SA en liquidation) (Airopack Technology Ltd in liquidation).
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.06.2020 aufgelöst. Mit Erklärung vom 29.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lucas, Jean-Baptiste Samuel, französischer Staatsangehöriger, in Breda (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimbach, Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004929381, Commercial Registry Office Glarus
Airolux AG, in Glarus, CHE-115.743.085, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812274).
Statutenänderung:
29.06.2020.
Firma neu:
Airolux AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.06.2020 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 29.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lucas, Jean-Baptiste Samuel, französischer Staatsangehöriger, in Breda (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimbach, Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].