Reports for Maja Leibundgut
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Maja Leibundgut
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1084475, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Vier Jahreszyte Eglisau, in Eglisau, CH-020.5.901.551-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 115 vom 15.06.2012, Publ. 6721174).
Statutenänderung:
07.03.2013.
Domizil neu:
c/o BachserMärt GmbH, Obergass 1, 8193 Eglisau.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt: die Förderung des ökologischen Bewusstseins und Handelns, Beschaffung, Vermittlung und Verkauf ökologisch und ökonomisch sinnvoller Produkte mit Schwerpunkt auf kontrolliert biologische, bodenschonende und artenerhaltende Produktion, vorzüglich aus der Region, Verbreitung und Austausch von Informationen über ökologisch sinnvolle Produkte;
die Förderung des sozialverantwortlichen Wirtschaftens, die Sicherstellung der Grundversorgung der nahen Umgebung mit sinnvollen Produkten, die Förderung des Austauschs und Kontakts zwischen Kundinnen und Kunden, die Unterstützung der Integration allfälliger Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Menschen mit einer Beeinträchtigung, die Förderung der Auseinandersetzung um faire Preise und fairen Handel;
die Kooperation mit ähnlichen Betrieben, Förderung der Zusammenarbeit mit Betrieben mit ähnlichen Visionen und Zielsetzungen, Vermarktung von Produkten regionaler Produzenten, Unterstützung von Produzenten, welche im Sinne der Genossenschaft arbeiten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wipfli-Widmer, Alexandra, von Seedorf UR und Strengelbach, in Eglisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kündig, Ana, von Winterthur, in Eglisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobe Fluck, Ursula Franziska, von Schlatt ZH, in Flaach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Maja, von Melchnau, in Wil ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honauer, Patrick, von Bolligen, in Eglisau, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Disler, Andreas, von Ruswil, in Buchberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6721174, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Vier Jahreszyte Eglisau, in Eglisau, CH-020.5.901.551-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2011, Publ. 6270662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächlin, René, von Winterthur, in Eglisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Ana, von Winterthur, in Eglisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wuppenau];
Kobe Fluck, Ursula Franziska, von Schlatt ZH, in Flaach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Maja, von Melchnau, in Wil ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4467450, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vier Jahreszyte Eglisau, in Eglisau, CH-020.5.901.551-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2002, S. 20, Publ. 761714).
Statutenänderung:
31.03.2008.
Firma neu:
Genossenschaft Vier Jahreszyte Eglisau.
Anteilscheine neu:
CHF 300.--, CHF 500.--, CHF 1'000.--.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein zu übernehmen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grob, Eva, von Hausen am Albis, in Glattfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krouthén, Daniela Ivana, von Neunkirch, in Buchberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehner, José, von Untereggen, in Eglisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Maja, von Melchnau, in Wil ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Felix, von Zürich, in Eglisau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächlin, René, von Winterthur, in Eglisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bremer, Doris, von Glattfelden, in Eglisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberhuber, Eva, von Luthern, in Eglisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipfli-Widmer, Alexandra, von Seedorf UR und Strengelbach, in Eglisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.