Reports for Martin Lehner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Lehner
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Lehner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005153600, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Schulthess Event AG, in Luzern, CHE-109.566.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2018, Publ. 4411171).
Firma neu:
Schulthess Event AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 13.04.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studhalter, Alexander, von Luzern und Emmen, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehner, Martin, von Ferden, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3259211, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Cash Events GmbH, in Luzern, CHE-106.834.286, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, Publ. 2326367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulthess, Rudolf, von Luzern, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Martin, von Ferden, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3149297, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Schulthess Event AG, in Luzern, CHE-109.566.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, Publ. 5078476).
Domizil neu:
Matthofstrand 8, 6005 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulthess, Rudolf, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studhalter, Alexander, von Emmen und Luzern, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehner, Martin, von Ferden, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.