Reports for Pius Lehmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pius Lehmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005089749, Commercial Registry Office Aargau, (400)
LANDI SCHNEISINGEN Genossenschaft, in Schneisingen, CHE-105.776.195, Genossenschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2018, Publ. 1004491654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Pius, von Schneisingen, in Schneisingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knecht, Felix, von Schneisingen, in Schneisingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünenfelder, Alfons, von Schneisingen, in Schneisingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wenzinger, Pascal, von Schneisingen, in Schneisingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Amgarten, Daniel, von Lungern, in Schneisingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grosswiler, Nadia, von Frauenfeld, in Schneisingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Landi LKG Schneisingen, in S c h n e i s i n g e n , Genossenschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.1998, S. 781).
Domizil neu:
Zimmereiweg 2, 5425 Schneisingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Franz, von Schneisingen, in Schneisingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Pius, von Schneisingen, in Schneisingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Müller, Pius, von Lengnau AG, in Schneisingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Spuhler, Markus, von Wislikofen, in Schneisingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Schneisingen, in Schneisingen, Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder durch Vermittlung eines Sortiments qualitativ hochwertiger Artikel des land- und hauswirtschaftlichen Bedarfs, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.1994, S. 3779).
Statutenänderung:
5.05.1997.
Firma neu:
Landi LKG Schneisingen.
Zweck neu:
Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit der fenaco mit Sitz in Bern, insbesondere durch Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern und Dienstleistungen insbesondere in diesen Bereichen, Abnahme und Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Führung eines Volg-Verkaufsladens, Weiterbildung der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen. Es bestehen weder Nachschusspflicht noch persönliche Haftung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrensberger, Robert, von Siglistorf, in Schneisingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Alois, von Spreitenbach, in Schneisingen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegger, Andreas, von Rothrist, in Schneisingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Isidor, von Schneisingen, in Schneisingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Pius, von Schneisingen, in Schneisingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Rosmarie, von Schneisingen, in Schneisingen, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knecht, Felix, von Schneisingen, in Schneisingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Pius, von Lengnau AG, in Schneisingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.