Reports for Daniel Lehmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Lehmann
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Lehmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005638440, Commercial Registry Office Berne, (36)
Association Jura & Trois-Lacs, à Biel/Bienne, CHE-364.055.790, association (No. FOSC 128 du 05.07.2016, Publ. 2931997).
Modification des statuts:
15.05.2019.
Nouvelle adresse:
Rue du Chantier 11, 2503 Biel/Bienne. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boillat, Pierre, de Le Bémont JU, à Delémont, vice-président, avec signature collective à deux avec le président, le directeur ou le directeur adjoint;
Bourquin, Raymonde, de Plateau de Diesse, à La Neuveville, membre, sans droit de signature;
Bregnard, Georges, de Bonfol, à Boncourt, membre, sans droit de signature;
Chapuis, Patrick, de Haute-Ajoie, à Delémont, membre du comité, sans droit de signature;
Chervet, Roland, de Bas-Vully, à Praz (Vully) (Bas-Vully), membre, sans droit de signature;
Facchinetti, Thomas, de Neuchâtel, à Neuchâtel, membre, sans droit de signature;
Fehr, Erich, de Biel/Bienne, à Biel/Bienne, membre, sans droit de signature;
Gigandet, Vincent, de Les Genevez JU, à Porrentruy, membre, sans droit de signature;
Guilloud, Françoise, de Champagne, à Yvonand, membre, sans droit de signature;
Könitzer, Werner, de Uebeschi, à Biel/Bienne, membre, sans droit de signature;
Legrix, Jean-Charles, de Echichens, à La Chaux-de-Fonds, membre, sans droit de signature;
Lehmann, Daniel, de Murten, à Murten, membre, sans droit de signature;
Rüfli, Beat, de Lengnau BE, à Pieterlen, membre, sans droit de signature;
Saugy, Nathalie, de Rougemont, à Yverdon-les-Bains, membre, sans droit de signature;
Sogel, Bernard, de Val-de-Ruz, à Cernier (Val-de-Ruz), membre, sans droit de signature;
Olesen, Aude Anne Brigitte, de Courgenay, à Neuchâtel, directrice adjointe, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président ou le directeur.
Inscription ou modification de personne(s):
Davot, Guillaume, de Delémont, à Delémont, membre du comité, sans droit de signature;
Engel, Yann, de Saint-Blaise, à St-Blaise (Saint-Blaise), membre du comité, sans droit de signature;
Lachat, Guillaume René, de Schelten, à Les Pommerats (Saignelégier), membre du comité, sans droit de signature;
Lassueur, Sébastien, de Bullet, à Yverdon-les-Bains, membre du comité, sans droit de signature;
Moret, Stéphane, de Haut-Intyamon, à Murten, membre du comité, sans droit de signature;
Von Allmen, Oliver, de Lauterbrunnen, à Studen BE, membre du comité, sans droit de signature;
Rossé, Carole, de Porrentruy, à Courtételle, directrice adjointe, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président ou le directeur.
Publication number: 1631203, Commercial Registry Office Berne, (36)
Association Jura & Trois-Lacs (Verein Jura & Drei-Seen-Land), à Biel/Bienne, CHE-364.055.790, Aarbergstrasse 107a, 2502 Biel/Bienne, association (nouvelle inscription).
Date des statuts:
13.05.2011, 20.11.2012.
But:
Le but de l'Association est de créer et développer, par des activités de marketing principalement de promotion, la destination touristique Jura & Trois-Lacs, qui regroupe le massif du Jura et le Pays des Trois-Lacs.
Ressources:
Les produits des activités;
les cotisations des membres;
la participation des membres au financement des projets;
les participations des partenaires;
les contributions publiques;
les dons et legs.
Personne(s) inscrite(s):
Stöckli, Hans, de Wattenwil, à Biel/Bienne, président, avec signature collective à deux avec le vice-président, le directeur ou le directeur ajoint;
Boillat, Pierre, de Le Bémont JU, à Delémont, vice-président, avec signature collective à deux avec le président, le directeur ou le directeur adjoint;
von Wyss, Matthias, de Zürich, à Neuchâtel, vice-président, avec signature collective à deux avec le président, le directeur ou le directeur adjoint;
Bourquin, Raymonde, de Plateau de Diesse, à La Neuveville, membre, sans droit de signature;
Bregnard, Georges, de Bonfol, à Boncourt, membre, sans droit de signature;
Chappuis, Damien, de Develier, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Chervet, Roland, de Bas-Vully, à Praz (Vully) (Bas-Vully), membre, sans droit de signature;
Facchinetti, Thomas, de Neuchâtel, à Neuchâtel, membre, sans droit de signature;
Fehr, Erich, de Biel/Bienne, à Biel/Bienne, membre, sans droit de signature;
Gigandet, Vincent, de Les Genevez JU, à Porrentruy, membre, sans droit de signature;
Guilloud, Françoise, de Champagne, à Yvonand, membre, sans droit de signature;
Könitzer, Werner, de Uebeschi, à Biel/Bienne, membre, sans droit de signature;
Legrix, Jean-Charles, de Echichens, à La Chaux-de-Fonds, membre, sans droit de signature;
Lehmann, Daniel, de Murten, à Murten, membre, sans droit de signature;
Rüfli, Beat, de Lengnau BE, à Pieterlen, membre, sans droit de signature;
Saugy, Nathalie, de Rougemont, à Yverdon-les-Bains, membre, sans droit de signature;
Sogel, Bernard, de Val-de-Ruz, à Cernier (Val-de-Ruz), membre, sans droit de signature;
Weyeneth, Michael, de Biel/Bienne, à Safnern, directeur, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président ou le directeur adjoint;
Longaretti, Jérôme, de Gorgier, à Montalchez, directeur adjoint, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président ou le directeur;
Fiduciaire Muller Christe & Associés SA (CHE-102.217.166), à Neuchâtel, organe de révision.