Reports for Beda Rudolf Lechmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beda Rudolf Lechmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004823867, Commercial Registry Office Zug, (170)
Lutisbach Generalunternehmung AG, in Zug, CHE-354.989.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4178737).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lechmann, Beda, von Sumvitg, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneebeli, Jürg, von Affoltern am Albis, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004671241, Commercial Registry Office Zug, (170)
Spitex Kanton Zug, in Baar, CHE-114.069.754, Verein (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004574978).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lechmann, Beda, von Sumvitg, in Oberägeri, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blank, Andreas, von Zug, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Held, Evelyne Chantal, von Veytaux, in Mühlau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4076857, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Quietus AG, in Alpnach, CHE-246.031.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052501).
Firma neu:
Quietus AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der a.o. Generalversammlung vom 07.02.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Daniel, von Moosleerau, in Schöftland, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Cornelia, von Malters, in Alpnach, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flubacher-Maurer, Barbara, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lechmann, Beda Rudolf, von Sumvitg, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lengen, Tobias Silvan, von Embd, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Christoph R., von Amriswil, in Kerns, Liquidator, mit Einzelunterschrift.