Reports for Hoang Thanh Le
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Hoang Thanh Le
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005308144, Commercial Registry Office Berne, (36)
Parkett Le HT GmbH, in Aarberg, CHE-433.626.964, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005114057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nguyen, Quang Anh, von Lyss, in Lyss, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Le, Hoang Thanh, von Biel/Bienne, in Aarberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005114057, Commercial Registry Office Berne, (36)
Parkett Le HT GmbH, in Aarberg, CHE-433.626.964, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2012, S.0, Publ. 6757476).
Statutenänderung:
12.02.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Le, Hoang Thanh, von Biel/Bienne, in Aarberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Nguyen, Quang Anh, von Lyss, in Lyss, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6590972, Commercial Registry Office Berne, (36)
Parkett Le HT GmbH, in Aarberg, CH-036.4.053.323-5, Leimernweg 37, 3270 Aarberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.03.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Betriebes für Parkett- und Bodenlegerarbeiten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 06.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Le, Hoang Thanh, von Biel/Bienne, in Aarberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.