Reports for Gian Reto Lazzarini
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gian Reto Lazzarini
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006092732, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Rhystadt AG, in Basel, CHE-460.985.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2023, Publ. 1005774083).
Statutenänderung:
27.06.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romy Romerio Giudici, Isabelle, von Sorvilier, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Fabian, von Sursee, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebhardt, Daniel, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lazzarini, Gian Reto, von Samedan, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossenbacher, Thomas, von Rafz, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung.
Publication number: HR02-1006089886, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Central Real Estate Holding AG, in Zürich, CHE-294.211.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772548).
Statutenänderung:
27.06.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romy Romerio Giudici, Isabelle, von Sorvilier, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Fabian, von Sursee, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebhardt, Daniel, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lazzarini, Gian Reto, von Samedan, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossenbacher, Thomas, von Rafz, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung.
Publication number: HR02-1006059490, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Novavest Real Estate AG, in Zürich, CHE-287.294.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2024, Publ. 1006004055).
Statutenänderung:
29.05.2024. 13.06.2024.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SenioResidenz AG, in Zürich (CHE-421.706.697), gemäss Fusionsvertrag vom 17.04.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 219'255'931.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 121'650'657.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 2'325'479 Aktien zu CHF 22.75 und gegebenenfalls eine Ausgleichszahlung zur Abgeltung von Bruchteilen (Fraktionen) in bar, die dem Wert der Fraktionen entspricht, bewertet zum volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der übernehmenden Gesellschaft an der SIX Swiss Exchange vom 07.06.2024 bis am 13.06.2024 (Spitzenausgleich). Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 52'904'647.25 erhöht.
Aktienkapital neu:
CHF 228'339'770.75 [bisher: CHF 175'435'123.50].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 228'339'770.75 [bisher: CHF 175'435'123.50].
Aktien neu:
10'036'913 Namenaktien zu CHF 22.75 [bisher: 7'711'434 Namenaktien zu CHF 22.75]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.05.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.03.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.05.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lazzarini, Gian Reto, von Samedan, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neff, Dr. Markus, von Appenzell, in Arbon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sojak, Thomas, von Wittenbach, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Claudia, von Tobel-Tägerschen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.