Gian Reto Lazzarini
domiciled in Altendorf, from Rossa and Samedan Active mandates: Rhystadt AG, Central Real Estate Holding AG and more Connected persons: Daniel Gebhardt, Thomas Grossenbacher, Munzur Halis and more You can stay up to date through "Gian Reto Lazzarini", please log in or register free of charge.You are now following "Gian Reto Lazzarini"
Credit rating You can stay up to date through "Gian Reto Lazzarini", please log in or register free of charge.You are now following "Gian Reto Lazzarini"
|
Places where people with the name Gian Reto Lazzarini live
Sectors in which people with the name Gian Reto Lazzarini work
Management of real estate portfolio properties
Operation of investment companies
Electrical power production and utilities
General structural engineering
Manufacturing and processing of building material and goods thereof
Fund management
Operation of other financial institutions
Services regarding management consulting
Management of real estate portfolio properties
Operation of investment companies
Electrical power production and utilities
General structural engineering
Manufacturing and processing of building material and goods thereof
Fund management
Operation of other financial institutions
Services regarding management consulting
Private persons with the name Gian Reto Lazzarini
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gian Reto Lazzarini
Publication number: HR02-1006092732, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Rhystadt AG, in Basel, CHE-460.985.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2023, Publ. 1005774083).
Statutenänderung:
27.06.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romy Romerio Giudici, Isabelle, von Sorvilier, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Fabian, von Sursee, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebhardt, Daniel, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lazzarini, Gian Reto, von Samedan, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossenbacher, Thomas, von Rafz, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung.
Publication number: HR02-1006089886, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Central Real Estate Holding AG, in Zürich, CHE-294.211.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772548).
Statutenänderung:
27.06.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romy Romerio Giudici, Isabelle, von Sorvilier, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Fabian, von Sursee, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebhardt, Daniel, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lazzarini, Gian Reto, von Samedan, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossenbacher, Thomas, von Rafz, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung.
Publication number: HR02-1006059490, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Novavest Real Estate AG, in Zürich, CHE-287.294.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2024, Publ. 1006004055).
Statutenänderung:
29.05.2024. 13.06.2024.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SenioResidenz AG, in Zürich (CHE-421.706.697), gemäss Fusionsvertrag vom 17.04.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 219'255'931.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 121'650'657.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 2'325'479 Aktien zu CHF 22.75 und gegebenenfalls eine Ausgleichszahlung zur Abgeltung von Bruchteilen (Fraktionen) in bar, die dem Wert der Fraktionen entspricht, bewertet zum volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der übernehmenden Gesellschaft an der SIX Swiss Exchange vom 07.06.2024 bis am 13.06.2024 (Spitzenausgleich). Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 52'904'647.25 erhöht.
Aktienkapital neu:
CHF 228'339'770.75 [bisher: CHF 175'435'123.50].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 228'339'770.75 [bisher: CHF 175'435'123.50].
Aktien neu:
10'036'913 Namenaktien zu CHF 22.75 [bisher: 7'711'434 Namenaktien zu CHF 22.75]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.05.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.03.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.05.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lazzarini, Gian Reto, von Samedan, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neff, Dr. Markus, von Appenzell, in Arbon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sojak, Thomas, von Wittenbach, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Claudia, von Tobel-Tägerschen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.