Reports for Michal Laznicka
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michal Laznicka
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005866478, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
ggroup.one AG, bisher in Dallenwil, CHE-101.854.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2023, Publ. 1005825692).
Statutenänderung:
16.10.2023.
Sitz neu:
Entlebuch.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 42, 6162 Entlebuch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laznicka, Michal, von Egg, in Entlebuch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dallenwil].
Publication number: HR02-1005255409, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Gardner Group AG, bisher in Cham, CHE-101.854.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195818).
Statutenänderung:
08.07.2021.
Firma neu:
ggroup.one AG.
Sitz neu:
Dallenwil.
Domizil neu:
Leimd 1, 6383 Dallenwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der regenerativen Technologien, Biosensorik, Kommunikation, dezentralisierten globalen Finanzdienstleistungsarchitekturen und -netzwerken, Indexierung von globalen nachhaltigen Wirtschaftsindikatoren und Ökosystemen, Biotechnologie und Pharmazeutik, erneuerbaren Energien, künstlicher Intelligenz, Informationstechnologie, und der globalen Förderung von einer nachhaltigen zirkulären Wirtschaft, insbesondere Beratung, Entwicklung und Verkauf von damit zusammenhängenden Produkten, beinhaltend mit dem Handel von Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer geeigneter Schriftform) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der einzelnen Aktionäre. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 08.07.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 01.05. 2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laznicka, Michal, von Egg, in Dallenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arth].
Publication number: HR02-1004599883, Commercial Registry Office Zug, (170)
Gardner Group AG, in Cham, CHE-101.854.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, S.0, Publ. 2229469).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Guido Linus, von Mosnang, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laznicka, Michal, von Egg, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].