Reports for Michael Laubacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Michael Laubacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6624714, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Refline (Schweiz) AG, in Muri AG, CH-241.3.002.525-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2007, S. 2, Publ. 3774390).
Statutenänderung:
16.03.2012.
Firma neu:
Refline AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trost, Prof. Dr. Günter Wolfgang, von Muri AG, in Muri AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Laubacher, Michael, von Muri AG, in Muri AG, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6294942, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Küttel Laubacher GmbH Werbeagentur, in Wohlen AG, CH-400.4.030.624-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2008, S. 1, Publ. 4523308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laubacher, André, von Muri AG, in Freienwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küttel, Daniel, von Gersau, in Bünzen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Laubacher Neiger, Nicole, von Muri AG, in Muri AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Laubacher, Michael, von Muri AG, in Muri AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Küttel Laubacher GmbH Werbeagentur (CHE-114.342.795)[CH-400.4.030.624-9], in Wohlen AG, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Publication number: 4523308, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Küttel Laubacher GmbH Werbeagentur, in Wohlen AG, CH-400.4.030.624-9, Chilegässli 1, 5610 Wohlen AG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.05.2008.
Zweck:
Betrieb einer Werbe-, Kommunikations- und Webagentur sowie Erbringung von IT-Dienstleistungen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie Rechte, Patente und Lizenzen erwerben oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 40'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen erfolgen per Brief, oder e-mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 29.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Laubacher, André, von Muri AG, in Freienwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Küttel, Daniel, von Gersau, in Bünzen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Laubacher, Michael, von Muri AG, in Muri AG, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Laubacher Neiger, Nicole, von Muri AG, in Muri AG, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.