Michael Laubacher
domiciled in Muri, from Muri (AG) Active mandates: Innovalis AG, Küttel Laubacher GmbH Werbeagentur Connected persons: Günter Wolfgang Trost, Marlies Laubacher Trost, Daniel Küttel and more You can stay up to date through "Michael Laubacher", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Laubacher"
Credit rating You can stay up to date through "Michael Laubacher", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Laubacher"
|
Places where people with the name Michael Laubacher live
Sectors in which people with the name Michael Laubacher work
Operation of restaurants
Advertising services
Operation of restaurants
Advertising services
Private persons with the name Michael Laubacher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Michael Laubacher
Publication number: 6624714, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Refline (Schweiz) AG, in Muri AG, CH-241.3.002.525-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2007, S. 2, Publ. 3774390).
Statutenänderung:
16.03.2012.
Firma neu:
Refline AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trost, Prof. Dr. Günter Wolfgang, von Muri AG, in Muri AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Laubacher, Michael, von Muri AG, in Muri AG, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6294942, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Küttel Laubacher GmbH Werbeagentur, in Wohlen AG, CH-400.4.030.624-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2008, S. 1, Publ. 4523308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laubacher, André, von Muri AG, in Freienwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küttel, Daniel, von Gersau, in Bünzen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Laubacher Neiger, Nicole, von Muri AG, in Muri AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Laubacher, Michael, von Muri AG, in Muri AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Küttel Laubacher GmbH Werbeagentur (CHE-114.342.795)[CH-400.4.030.624-9], in Wohlen AG, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Publication number: 4981188, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SL Systems Engineering GmbH (SLSE), in Regensdorf, CH-020.4.026.945-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2005, S. 18, Publ. 2760638).
Firma neu:
SL Systems Engineering GmbH (SLSE) in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.12.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laubacher, Michael, von Küsnacht ZH, in Dänikon, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher:in Dällikon, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schmidt, Thomas, von Steinhaus, in Oftringen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher:in Hölstein].