Reports for Rudolf Lattmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Rudolf Lattmann
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Lattmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005610335, Commercial Registry Office Valais, (600)
Heidi und Peter Wenger Stiftung, in Brig-Glis, CHE-156.490.131, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005114726).
Domizil neu:
Furkastrasse 7, 3900 Brig.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walliser, Damian, von Dornach, in Brig-Glis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walliser-Garrels, Leentje, belgische Staatsangehörige, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lattmann, Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Julen, Julia, von Zermatt, in Zermatt, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Schnydrig, Pascal, von Unterbäch, in Visp, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Publication number: 3250493, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zurlinda AG, in Winterthur, CHE-100.826.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 03.06.2016, Publ. 2867619).
Firma neu:
Zurlinda AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.12.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lattmann, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lattmann, Jürg, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lattmann, Peter, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lattmann, Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6082688, Commercial Registry Office Valais, (600)
Heidi und Peter Wenger Stiftung, in Brig-Glis, CH-600.7.014.441-4, c/o Damian Walliser, Hofjistrasse 28, 3900 Brig, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
04.03.2011.
Zweck:
Sorge für die Erhaltung des Werkes von Heidi und Peter Wenger und den Einsatz dafür, dieses Werk Architektur- und Kunstfreunden und der Bevölkerung im Oberwallis in angemessener Weise zugänglich und bekannt zu machen sowie die kunstwissenschaftliche Betreuung des Gesamtwerkes sicherzustellen. Erforscht, unterrichtet und fördert grundsätzlich Themen mit Bezug auf Heidi und Peter Wengers Ideologie und Tätigkeit wie Architektur, Literatur, Kunst, Fotographie, Film, Musik und Technik.
Organisation:
Stifterversammlung;
Stiftungsrat;
Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Walliser, Damian, von Dornach, in Brig-Glis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lattmann, Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brühlmann, Jürg, von Aarau, in Erlinsbach (Erlinsbach AG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Dellberg, Carlo François, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Vannotti, Françoise, von Bedigliora, in Sion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Walliser-Garrels, Leentje, belgische Staatsangehörige, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zenhäusern Treuhand AG (CH-600.3.000.868-3), in Visp, Revisionsstelle.