Reports for Antoine Lattion
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Antoine Lattion
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3326573, Commercial Registry Office Valais, (621)
VALTEX Multiservice SA, à Monthey, CHE-337.202.278, société anonyme (No. FOSC 238 du 09.12.2013, Publ. 1223593).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lattion, Antoine, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux.
Publication number: 2774373, Commercial Registry Office Valais, (626)
Hydro-Rhône SA, à Sion, CHE-101.463.225, société anonyme (No. FOSC 67 du 09.04.2015, Publ. 2087895).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lattion, Antoine, de Liddes, à Collombey-Muraz, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bonvin, Jérôme, de Chermignon, à Veyras, président, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire (hors-conseil) avec signature collective à deux];
Roduit, Caroline, de Leytron, à Saillon, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux.
Publication number: 1844295, Commercial Registry Office Valais, (621)
Association de la Maison St-Joseph à Val-d'Illiez, à Monthey, CHE-107.531.196, association (No. FOSC 40 du 27.02.2012, Publ. 6569622).
Modification des statuts:
20.05.2014.
Nouveau nom:
Association des Présidents des Communes du district de Monthey.
Nouveau but:
gérer: a) l'exploitation de la Maison St-Joseph à Val-d'Illiez à des fins d'intérêt public et touristique régional;
b) les fonds pour le développement régional du district de Monthey. Statuts également modifiés sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Es-Borrat, Philippe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Claret, Patrick, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Coppey, Stéphane, Monthey, à Monthey, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Favre née Forni, Marie-Françoise, de Saint-Gingolph, à Saint-Gingolph, membre, avec signature collective à deux avec la présidente.
Inscription ou modification de personne(s):
Lattion, Antoine, de Liddes, à Collombey-Muraz, président, avec signature collective à deux;
Antille, Rosemarie, de Chalais, à Monthey, vice-présidente, avec signature collective à deux [précédemment: présidente avec signature collective à deux];
Mariétan, Georges Théodore, de Val-d'Illiez, à Champéry, membre et secrétaire, avec signature collective à deux.